Mikkel Bondesen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jul. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Ufuse Management ApS (Direktør) |
Største overskud: | 15.375' DKK UFUSE LLC HOLDING ApS (Nu: Ufuse Management ApS) (2023) |
Største underskud: | -199' DKK UFUSE ApS (2016) |
Største egenkapital: | 32.925' DKK UFUSE LLC HOLDING ApS (Nu: Ufuse Management ApS) (2023) |
Største gæld: | 21.899' DKK UFUSE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos UFUSE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ufuse Management ApS (14 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2010 ved Ufuse Management ApS (tidligere UFUSE LLC HOLDING ApS) med titlen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Mikkel Bondesen nu bestreddet i 14 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 15.375' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bondesen Management ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ufuse Management ApS
Via Bondesen Management ApS
Direktørposter (3)
-
Fuse Entertainment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2020 -
Ufuse Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.07.2010 -
Bondesen Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2022
Tidslinje (4)
-
Bondesen Management ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
Bondesen Management ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
Fuse Entertainment ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.07.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2014 - 30.05.2020
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
13.02.2018 - 09.12.2019
Ejerandel: 50%
Mikkel Bondesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bondesen Management ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32.900' DKK. Igennem holdingselskabet Bondesen Management ApS har Mikkel derfor også ejerandele i Ufuse Management ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mikkel Bondesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor UFUSE LLC HOLDING ApS (Nu: Ufuse Management ApS) kunne offentliggøre et overskud på 15.375' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Fuse Entertainment ApS kunne offentliggøre et underskud på 138' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.375' DKK (UFUSE LLC HOLDING ApS (Nu: Ufuse Management ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.925' DKK (UFUSE LLC HOLDING ApS (Nu: Ufuse Management ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 756' DKK (Fuse Entertainment ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Louise Bjerring Bondesen.