Rie Schultz Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NTG Nordic Transport Group A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 681.000' DKK NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2022) |
Største underskud: | -10.849' DKK NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 1.064.000' DKK NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.482 årsværk hos NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NTG Nordic Transport Group A/S (2 år 10 måneder) |
Det hele startede i 2008 i NTG Nordic Transport Group A/S (tidligere NEUROSEARCH A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Rie Schultz Hansen i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 2. marts 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 514.000' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RSH Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
RSH Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2011
Registreringsdato: 02.03.2011 -
NEUROSEARCH A/S (Nu: NTG Nordic Transport Group A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2008
Registreringsdato: 11.04.2008
Blå bog (fortsat)
Rie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2008 - 02.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab