Jens Albæk Vinther Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JK HOLDING, FILSKOV ApS (Direktør) |
Største overskud: | 275' DKK DYRENES VERDEN, TARM ApS (2014-15) |
Største underskud: | -41' DKK House Control IVS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.123' DKK DYRENES VERDEN, TARM ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.738' DKK DYRENES VERDEN, TARM ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYRENES VERDEN, TARM ApS (16 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2007 ved JK HOLDING, FILSKOV ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jens Albæk Vinther Jørgensen i 5 år 5 måneder, før fratrædelsen den 9. april 2013.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DYRENES VERDEN, TARM ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DYRENES VERDEN, TARM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2007
Tidslinje (8)
-
House Control IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2020
Registreringsdato: 17.06.2020 -
House Control IVS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2020
Registreringsdato: 17.06.2020 -
House Control IVS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2018
Registreringsdato: 07.07.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
07.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.07.2018 - 17.06.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
07.11.2007 - 09.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor DYRENES VERDEN, TARM ApS landede et overskud på 275' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor House Control IVS landede et underskud på 41' DKK.