Peer Vestergaard Povlsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | AVENUE SKIVE HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.071' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -963' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.713' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2020-21) |
Største gæld: | 6.461' DKK SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos SVANE KØKKENET SKIVE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af AVENUE SKIVE HOLDING ApS (20 år) |
Det hele begyndte den dag i 2004 i AVENUE SKIVE HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peer Vestergaard Povlsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Peer nu besiddet i 20 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 116' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AVENUE SKIVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AVENUE SKIVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
DESIGNA SKIVE ApS (Nu: SVANE KØKKENET SKIVE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022 -
DESIGNA SKIVE ApS (Nu: SVANE KØKKENET SKIVE ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2012
Registreringsdato: 25.07.2012 -
INVITA KØKKENCENTER SKIVE ApS (Nu: INVITA KØKKENCENTER SKIVE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2008
Registreringsdato: 01.12.2008
Blå bog (fortsat)
Peer har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.03.2020 - 04.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
25.07.2012 - 18.10.2022
Reel ejer
17.12.2018 - 31.03.2022
Reel ejer
01.04.2022 - 18.10.2022
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
17.09.2004 - 01.12.2008
Bestyrelsesmedlem
25.04.2008 - 01.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SVANE KØKKENET SKIVE ApS landede et overskud på 3.071' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SVANE KØKKENET SKIVE ApS landede et underskud på 963' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 116' DKK (AVENUE SKIVE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 963' DKK (SVANE KØKKENET SKIVE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.758' DKK (SVANE KØKKENET SKIVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.643' DKK (AVENUE SKIVE HOLDING ApS).