Susanne Kirkgaard-Sehested
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 194.911' DKK VESTFORSYNING A/S (2023) |
Største underskud: | -4.683' DKK VESTFORSYNING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 3.579.541' DKK VESTFORSYNING A/S (2023) |
Største gæld: | 80.837' DKK VESTFORSYNING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 161 årsværk hos VESTFORSYNING A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GH Connect A/S (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 i GRUE & HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (tidligere GRUE OG HORNSTRUP, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Kirkgaard-Sehested i 2 år 1 måned, før fratrædelsen d. 16. november 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 5.719' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. juni 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
GH Connect A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
GH Connect A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020 -
VESTFORSYNING ERHVERV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2010
Registreringsdato: 05.01.2010 -
VESTFORSYNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2010
Registreringsdato: 05.01.2010
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2006 - 05.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2006 - 05.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2004 - 16.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne Kirkgaard-Sehested har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i GH Connect A/S der præsenterede et overskud på 208' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i GH Connect A/S der præsenterede et underskud på 16' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 8 måneder fra 2020 til i dag hos GH Connect A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 194.911' DKK (VESTFORSYNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.579.541' DKK (VESTFORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 739' DKK (GH Connect A/S).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Kjeld Kirkgaard-Sehested.