Erik Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CK Land - Landinspektøraktieselskab (Stifter) |
Største overskud: | 4.946' DKK CK Land - Landinspektøraktieselskab (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.022' DKK CK Land - Landinspektøraktieselskab (2023) |
Største gæld: | 5.586' DKK CK Land - Landinspektøraktieselskab (2020) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos CK Land - Landinspektøraktieselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CK Land - Landinspektøraktieselskab (17 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2007 hos CK Land - Landinspektøraktieselskab (tidligere CK - LANDINSPEKTØRERNE A/S) som Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle havde Erik Hansen i 17 år 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.183' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERH HOLDING 2017 APS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ERH HOLDING 2017 APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2017
Tidslinje (12)
-
CK - LANDINSPEKTØRERNE A/S (Nu: CK Land - Landinspektøraktieselskab)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
CK - Holding Landinspektør ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2017
Registreringsdato: 13.06.2017 -
ERH LANDINSPEKTØRHOLDING 2017 APS (Nu: ERH HOLDING 2017 APS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.06.2017
Registreringsdato: 13.06.2017
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
13.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
03.01.2007 - 22.05.2024
Ejer
01.01.2014 - 31.12.2016
Ejer
01.01.2017 - 12.06.2017
Reel ejer
12.06.2017 - 30.09.2017
Reel ejer
01.10.2017 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 16.03.2020
Reel ejer
17.03.2020 - 30.06.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
12.06.2017 - 13.06.2017
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CK Land - Landinspektøraktieselskab fremviste et overskud på 4.946' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.183' DKK (CK Land - Landinspektøraktieselskab).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.022' DKK (CK Land - Landinspektøraktieselskab).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.770' DKK (ERH LANDINSPEKTØRHOLDING 2017 APS (Nu: ERH HOLDING 2017 APS)).