Martin Thingholm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DANSK AUTO SALG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.052' DKK T 2014 HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -221' DKK T 2014 HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.752' DKK T 2014 HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.539' DKK ROB Ejendomme IVS (Nu: ROB Ejendomme ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ROB Ejendomme ApS (4 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved DANSK AUTO SALG ApS (tidligere DANSK AUTOSALG ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Martin Thingholm Nielsen i 6 måneder, før stoppet den 21. februar 2005.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T 2014 HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SMV MARKETING ApS
Via T 2014 HOLDING ApS -
ROB Ejendomme ApS
Via T 2014 HOLDING ApS -
Stub Ejendomme ApS
Via T 2014 HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
T 2014 HOLDING ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
DANSK AUTOSALG ApS (Nu: DANSK AUTO SALG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2005
Registreringsdato: 21.02.2005 -
DANSK AUTOSALG ApS (Nu: DANSK AUTO SALG ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2004
Registreringsdato: 16.08.2004
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
15.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
16.08.2004 - 21.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Thingholm Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T 2014 HOLDING ApS (ejer lige nu 10%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.752' DKK. Igennem holdingselskabet T 2014 HOLDING ApS har Martin derfor også ejerandele i SMV MARKETING ApS (100%), ROB Ejendomme ApS (100%) og Stub Ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Martin Thingholm Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor T 2014 HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 597' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 297' DKK (Stub Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (ROB Ejendomme IVS (Nu: ROB Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.752' DKK (T 2014 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 434' DKK (Stub Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Nanna Mathilde Diethelm Thingholm Nielsen.