Michael Voldsgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | HEITSO ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.638' DKK EJENDOMSSELSKABET BROGÅRDSVEJ 3-5.BELLINGE ApS (Nu: VOLDSGAARD NIELSEN EJENDOMME ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -6.825' DKK D.H. HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 18.036' DKK D.H. HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 16.277' DKK EJENDOMSSELSKABET BROGÅRDSVEJ 3-5.BELLINGE ApS (Nu: VOLDSGAARD NIELSEN EJENDOMME ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af VOLDSGAARD NIELSEN HOLDING ApS (20 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2004 ved HEITSO ApS (tidligere BELLINGE SUPERMARKED ApS) med titlen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred Michael Voldsgaard Nielsen i 18 år 7 måneder, før stoppet den 2. maj 2023.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020-21 kunne vise et overskud på 3' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. maj 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VOLDSGAARD NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VOLDSGAARD NIELSEN EJENDOMME ApS
Via VOLDSGAARD NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VOLDSGAARD NIELSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2010 -
VOLDSGAARD NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2004
Tidslinje (15)
-
BELLINGE SUPERMARKED ApS (Nu: HEITSO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
BELLINGE SUPERMARKED ApS (Nu: HEITSO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2013
Registreringsdato: 26.02.2013 -
DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2012
Registreringsdato: 21.11.2012
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.09.2004 - 02.05.2023
Bestyrelsesmedlem
16.08.2005 - 26.02.2013
Direktør
09.02.2009 - 02.05.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2010 - 21.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2010 - 21.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 6 måneder fra 2005 til 2013 hos HEITSO ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.627' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.853' DKK (D.H. HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.623' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).