Hosh Mahamud Khalif Farah
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HMKF MUSIC MANAGEMENT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.183' DKK HA GASTRO ApS (Nu: RB Rådgivning ApS) (2016) |
Største underskud: | -303.841' DKK YO YO BERRY, FISKETORVET ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 7.552' DKK AMERICAN RESTAURANT A/S (2019) |
Største gæld: | 3.373.696' DKK YO YO BERRY, FISKETORVET ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos AMERICAN RESTAURANT A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HMKF HOLDING ApS (11 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 i HMKF MUSIC MANAGEMENT ApS (tidligere HMKS MUSIC MANAGEMENT ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Hosh Mahamud Khalif Farah i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 15. december 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HMKF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Chinos Østerbrogade ApS
Via HMKF HOLDING ApS -
Bahh Holding ApS
Via HMKF HOLDING ApS -
CEV Galleria ApS
Via Bahh Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Bahh Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2017 -
HMKF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2013 -
Chinos Østerbrogade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2015 -
CEV Galleria ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
AMERICAN RESTAURANT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
FISKETORVETS PUB A/S (Nu: Scan Byggeselskab ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
Burger Baren IVS (Nu: Work2Work IVS)
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019 -
Østerbro Shawarma ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2019
Registreringsdato: 22.02.2019
Blå bog (fortsat)
Hosh har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
21.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
29.04.2016 - Stadig aktiv
Direktør
21.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
17.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hosh Mahamud Khalif Farah er desuden indehaver af holdingselskabet Bahh Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Bahh Holding ApS ejes der også andele i CEV Galleria ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Hosh Mahamud Khalif Farah, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HA GASTRO ApS (Nu: RB Rådgivning ApS) kunne fremvise et overskud på 3.183' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor CHINOS FISKETORVET ApS kunne fremvise et underskud på 2.230' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 197' DKK (HA GASTRO ApS (Nu: RB Rådgivning ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.953' DKK (HMKF HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.911' DKK (AMERICAN RESTAURANT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -96' DKK (Østerbro Shawarma ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hosh' netværk er Ahmet Arikan.