Svend Barde Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 142' DKK HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (2018) |
Største underskud: | -143' DKK HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (2022) |
Største egenkapital: | 105' DKK HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (2021) |
Største gæld: | 1.446' DKK HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Barde Jagt & Hundeartikler (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2012 hos HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Svend Barde Pedersen i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 1. september 2013.
Nu arbejder virksomheden med købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 115' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Barde Jagt & Hundeartikler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Barde Jagt & Hundeartikler (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2013
Registreringsdato: 01.09.2013 -
HODSAGER KØBMANDSFORRETNING F.M.B.A (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2012
Registreringsdato: 11.04.2012
Blå bog (fortsat)
Svend har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2012 - 01.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab