Niels Mikkel Michelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HRTOOLS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.935' DKK Vindoo Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -1.842' DKK Vindoo Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.808' DKK Vindoo Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 1.313' DKK Vindoo Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vindoo Holding ApS (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 ved HRTOOLS A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Mikkel Michelsen i 2 måneder, før stoppet den 9. maj 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 28' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vindoo Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THC Share Invest I ApS
Via Vindoo Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Vindoo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
THC Share Invest I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2020
Tidslinje (9)
-
Vindoo Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
Vindoo Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022 -
Vindoo (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2020
Registreringsdato: 07.07.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Vindoo Holding ApS -
Stifter og Direktør
01.11.2016 - 19.08.2022
Ejer
01.11.2016 - Stadig aktiv
Direktør
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.07.2016 - 07.07.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2008 - 09.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Mikkel Michelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vindoo Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.912' DKK. Gennem holdingselskabet Vindoo Holding ApS har Niels derfor også andele i THC Share Invest I ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Mikkel Michelsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Vindoo Holding ApS kunne fremvise et overskud på 3.935' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Vindoo Holding ApS kunne fremvise et underskud på 1.842' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.842' DKK (Vindoo Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.912' DKK (Vindoo Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 81' DKK (THC Share Invest I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Simon Oxenvad Rasmussen.