Camilla Borgstrøm
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2008 - 28. jun. 2023 |
Karrieren startede hos: | COSBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 709' DKK COSBORG A/S (2018) |
Største underskud: | -681' DKK COSBORG A/S (2015) |
Største egenkapital: | 1.265' DKK COSBORG A/S (2023) |
Største gæld: | 3.179' DKK COSBORG A/S (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos COSBORG A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COSBORG A/S (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 ved COSBORG A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Camilla Borgstrøm nu bestreddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 141' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
COSBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Holte Psykoterapi (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023 -
Holte Psykoterapi (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020 -
COSBORG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
Blå bog (fortsat)
Camilla har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.01.2020 - 28.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Ole Borgstrøm.