Thomas Hofmann Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CENTERFORENINGEN GLOSTRUP SHOPPINGCENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CENTERFORENINGEN GLOSTRUP SHOPPINGCENTER (20 år 6 måneder) |
Det startede i 2004 i CENTERFORENINGEN GLOSTRUP SHOPPINGCENTER (tidligere CENTERFORENINGEN GLOSTRUP STORCENTER) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Thomas Hofmann Petersen nu bestreddet i 20 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Repræsentant (1)
-
Føtex Amagercentret personaleforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.04.2023
Tidslinje (8)
-
Føtex Amagercentret personaleforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.04.2023
Registreringsdato: 03.04.2023 -
Twenty4SevenShop IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.09.2017
Registreringsdato: 26.09.2017 -
Twenty4SevenShop IVS
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.11.2017 - 23.11.2017
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
28.01.2016 - 06.06.2016
Direktør
28.01.2016 - 30.08.2017
Ejer
07.06.2016 - 26.09.2017
Ejerandel: 100%
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Dan Posner.