Anne Mette Svane Witt
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RENGØRINGSSELSKABET WITT & SVANE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 590' DKK SVANERINGEN A/S (2020) |
Største underskud: | -80' DKK SVANERINGEN A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.216' DKK SVANERINGEN A/S (2023) |
Største gæld: | 2.180' DKK SVANERINGEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SVANERINGEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af WITT & SVANE HOLDING ApS (18 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved RENGØRINGSSELSKABET WITT & SVANE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Mette Svane Witt i , før stoppet den 2. juli 2004.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WITT & SVANE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SVANERINGEN A/S
Via WITT & SVANE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
WITT & SVANE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
SVANERINGEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
WITT & SVANE HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.09.2015
Registreringsdato: 24.09.2015 -
RENGØRINGSSELSKABET WITT & SVANE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015 -
SVANERINGEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2011
Registreringsdato: 01.11.2011
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.04.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.09.2006 - Stadig aktiv
Direktør
24.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2004 - 02.07.2004
Direktør
02.07.2004 - 01.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Mette Svane Witt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WITT & SVANE HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.091' DKK. Igennem holdingselskabet WITT & SVANE HOLDING ApS har Anne derfor også ejerandele i SVANERINGEN A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anne Mette Svane Witt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor WITT & SVANE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 445' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor WITT & SVANE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 489' DKK (SVANERINGEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.216' DKK (SVANERINGEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.091' DKK (WITT & SVANE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Karsten Witt.