Kirsten Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALS DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.592' DKK MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 70.376' DKK MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 70.100' DKK MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALS DENMARK A/S (4 år 3 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2003 ved ALS DENMARK A/S (tidligere MILANA A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kirsten Madsen i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 11. oktober 2007.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden måling og teknisk analyse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 14.557' DKK.
Tidslinje (2)
-
MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2007
Registreringsdato: 11.10.2007 -
MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2003
Registreringsdato: 11.07.2003
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2003 - 11.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Bjørn Standhart.