Rolf Voldbjerg Tornbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROVT HOLDING RIBE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.430' DKK Design Møbler DK ApS (2021) |
Største underskud: | -824' DKK Design Møbler DK ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.993' DKK Design Møbler DK ApS (2019) |
Største gæld: | 7.738' DKK Design Møbler DK ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Design Møbler DK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RIBE BOWLING ApS (8 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2004 i ROVT HOLDING RIBE ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Rolf Voldbjerg Tornbjerg i 7 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 15. marts 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. marts 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tornbjerg Holding, Ribe ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Design Møbler DK ApS
Via Tornbjerg Holding, Ribe ApS
Direktørposter (1)
-
Tornbjerg Holding, Ribe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Tornbjerg Holding, Ribe ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020 -
Tornbjerg Holding, Ribe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020 -
RIBE BOWLING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2012
Registreringsdato: 30.11.2012
Blå bog (fortsat)
Rolf har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,49% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.07.2004 - 30.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.07.2006 - 15.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.07.2004 - 15.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Rolf Voldbjerg Tornbjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tornbjerg Holding, Ribe ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 718' DKK. Igennem holdingselskabet Tornbjerg Holding, Ribe ApS har Rolf derfor også ejerandele i Design Møbler DK ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rolf Voldbjerg Tornbjerg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Tornbjerg Holding, Ribe ApS kunne offentliggøre et overskud på 558' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Tornbjerg Holding, Ribe ApS kunne offentliggøre et underskud på 323' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11' DKK (Design Møbler DK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67' DKK (DANSKE BOWLINGCENTRE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.260' DKK (Design Møbler DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -83' DKK (DANSKE BOWLINGCENTRE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rolf' netværk er Svend-Erik Damm.