Lars Schønherr Holst-Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1985 (39 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | STRATEGIFIRMAET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 46.939' DKK KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Største underskud: | -75.315' DKK KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 53.263' DKK KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Største gæld: | 220.636' DKK KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 160 årsværk hos KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MM EJENDOMME ApS (20 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1985 ved STRATEGIFIRMAET ApS (tidligere KAJ HOLST-MIKKELSEN ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Lars Schønherr Holst-Mikkelsen i 2 år 11 måneder, før stoppet den 15. januar 1988.
Virksomhedens branche var dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MM EJENDOMME ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FREDENSGADE 40 ApS
Via MM EJENDOMME ApS
Direktørposter (1)
-
MM EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2004
Repræsentant (2)
-
EF Fredensgade 40, Fredensgade 40, 8000 Århus C
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.02.2023 -
Ejerforeningen Kildeskovsvej 82
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
HORIZONS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
KILROY GROUP TRAVEL A/S (Nu: BENNS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Ejerforeningen Kildeskovsvej 82
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.02.2023
Registreringsdato: 26.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
26.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.01.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2009 - 20.09.2010
Bestyrelsesmedlem
18.06.2013 - 11.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Schønherr Holst-Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MM EJENDOMME ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.979' DKK. Igennem holdingselskabet MM EJENDOMME ApS har Lars derfor også ejerandele i FREDENSGADE 40 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lars Schønherr Holst-Mikkelsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lars Schønherr Holst-Mikkelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) der præsenterede et overskud på 46.939' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S) der præsenterede et underskud på 75.315' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2013 til 2023 hos HORIZONS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 46.939' DKK (KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 53.263' DKK (KILROY TRAVELS DENMARK A/S (Nu: HORIZONS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.445' DKK (KILROY GROUP TRAVEL A/S (Nu: BENNS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Christian Markussen.