Anders Højgaard Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAVNENS HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.610' DKK HAVNENS FISKEHUS ApS (2020) |
Største underskud: | -257' DKK Havnens Fiskehus City APS (Nu: Havnens Is- og Fiskesalg ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 12.347' DKK HAVNENS FISKEHUS ApS (2023) |
Største gæld: | 21.789' DKK HAVNENS FISKEHUS ApS (2022) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos HAVNENS FISKEHUS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAVNENS HOLDING ApS (20 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2004 i HAVNENS HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Anders Højgaard Andreasen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Anders nu bestreddet i 20 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 948' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAVNENS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HAVNENS FISKEHUS ApS
Via HAVNENS HOLDING ApS -
Havnens Is- og Fiskesalg ApS
Via HAVNENS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HAVNENS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2004 -
HAVNENS FISKEHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Havnens Fiskehus City APS (Nu: Havnens Is- og Fiskesalg ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2016
Registreringsdato: 01.10.2016 -
EOPTIMIZE ApS (Nu: Selandia Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2013
Registreringsdato: 31.05.2013 -
EOPTIMIZE ApS (Nu: Selandia Group ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2011
Registreringsdato: 09.09.2011
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.08.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.05.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2017 - 15.12.2017
Reel ejer
16.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.09.2011 - 31.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Højgaard Andreasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAVNENS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.683' DKK. Igennem holdingselskabet HAVNENS HOLDING ApS har Anders derfor også ejerandele i HAVNENS FISKEHUS ApS (50-66.65%) & Havnens Is- og Fiskesalg ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Anders Højgaard Andreasen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HAVNENS FISKEHUS ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.610' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Havnens Fiskehus City APS (Nu: Havnens Is- og Fiskesalg ApS) kunne offentliggøre et underskud på 257' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.370' DKK (HAVNENS FISKEHUS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.347' DKK (HAVNENS FISKEHUS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 69' DKK (Havnens Fiskehus City APS (Nu: Havnens Is- og Fiskesalg ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Kristian Højgaard Rasmussen.