Dorthe Tang Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØSTER HORNUM BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 152' DKK ØSTER HORNUM BRUGSFORENING (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.696' DKK ØSTER HORNUM BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 4.028' DKK ØSTER HORNUM BRUGSFORENING (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ØSTER HORNUM BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ØSTER HORNUM BRUGSFORENING (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved ØSTER HORNUM BRUGSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Dorthe Tang Jepsen i 4 år 11 måneder, før stoppet den 7. april 2009.
I dag arbejder virksomheden med købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 152' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gemüt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
gemüt (Nu: Gemüt) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.01.2020
Registreringsdato: 11.01.2020 -
ØSTER HORNUM BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2009
Registreringsdato: 07.04.2009 -
ØSTER HORNUM BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2004
Registreringsdato: 19.04.2004
Blå bog (fortsat)
Dorthe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2004 - 07.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab