Pia Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FASTRUNNER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 159' DKK FASTRUNNER ApS (2016-17) |
Største underskud: | -100' DKK FASTRUNNER ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 194' DKK FASTRUNNER ApS (2021-22) |
Største gæld: | 383' DKK FASTRUNNER ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FASTRUNNER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af FASTRUNNER ApS (18 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 ved FASTRUNNER HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med business-partneren Svend Clausen at Pia Christensen stiftede FASTRUNNER HOLDING ApS den dag i januar 2006. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Pia nu bestreddet i 13 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 41' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FASTRUNNER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FASTRUNNER ApS
Via FASTRUNNER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FASTRUNNER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2019 -
FASTRUNNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
FASTRUNNER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2019
Registreringsdato: 03.12.2019 -
FASTRUNNER HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.10.2019
Registreringsdato: 24.10.2019 -
FASTRUNNER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2019
Registreringsdato: 24.10.2019
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.01.2006 - 23.10.2019
Reel ejer
03.01.2006 - Stadig aktiv
Direktør
24.10.2019 - 03.12.2019
Ejer og Direktør
24.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Pia Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FASTRUNNER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 98' DKK. Igennem holdingselskabet FASTRUNNER HOLDING ApS har Pia derfor også ejerandele i FASTRUNNER ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Pia Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor FASTRUNNER ApS kunne offentliggøre et overskud på 159' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor FASTRUNNER ApS kunne offentliggøre et underskud på 100' DKK.