Dorthe Hejsel
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOPPELOPPELAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.004' DKK HOPPELOPPELAND A/S (2022) |
Største underskud: | -361' DKK HOPPELOPPELAND HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 12.104' DKK HOPPELOPPELAND A/S (2023) |
Største gæld: | 29.300' DKK HOPPELOPPELAND A/S (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos HOPPELOPPELAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOPPELOPPELAND HOLDING A/S (19 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2004 i HOPPELOPPELAND A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Dorthe Hejsel i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 29. januar 2007.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor forlystelsesparker o.l.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.673' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hejsel 09 Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Yeehaa Battlepark ApS
Via Hejsel 09 Holding ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
HOPPELOPPELAND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2005 -
HOPPELOPPELAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2019
Tidslinje (5)
-
Hejsel 09 Holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
HOPPELOPPELAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2019
Registreringsdato: 04.11.2019 -
HOPPELOPPELAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2007
Registreringsdato: 29.01.2007
Blå bog (fortsat)
Dorthe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29% -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2004 - 29.01.2007
Bestyrelsesmedlem
04.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Dorthe Hejsel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hejsel 09 Holding ApS (29% ejerskab). Gennem holdingselskabet Hejsel 09 Holding ApS har Dorthe derfor også andele i Yeehaa Battlepark ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Dorthe Hejsel, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Dorthe Hejsel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i HOPPELOPPELAND A/S der præsenterede et overskud på 3.004' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i HOPPELOPPELAND HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 361' DKK.
Dorthe har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 6 måneder fra 2005 til i dag hos HOPPELOPPELAND HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.673' DKK (HOPPELOPPELAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.104' DKK (HOPPELOPPELAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.307' DKK (HOPPELOPPELAND HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Lars Hejsel.