Martin Kobberø
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 94' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2020) |
Største underskud: | -74' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2017) |
Største egenkapital: | 1.313' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2023) |
Største gæld: | 2.518' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (13 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2003 i FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Kobberø i 13 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2017.
Nu arbejder virksomheden med anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 84' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2021
Tidslinje (5)
-
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2021
Registreringsdato: 19.08.2021 -
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021 -
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017
Blå bog (fortsat)
Martin Kobberø har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS der præsenterede et overskud på 94' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS der præsenterede et underskud på 74' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 11 måneder fra 2003 til 2017 hos FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lone Merete Abdene.