Line Kruse Munch
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEEN JENSEN. SKAGEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.246' DKK MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -46' DKK STEEN JENSEN. SKAGEN A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 23.022' DKK MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 398' DKK MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STEEN JENSEN. SKAGEN A/S (14 år 10 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2004 ved STEEN JENSEN. SKAGEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Line Kruse Munch i 14 år 10 måneder, før stoppet den 7. januar 2019.
I dag arbejder virksomheden med murere. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 17' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
STEEN JENSEN. SKAGEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2019
Registreringsdato: 07.01.2019 -
MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2011
Registreringsdato: 01.10.2011 -
STEEN JENSEN. SKAGEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2004
Registreringsdato: 17.02.2004
Blå bog (fortsat)
Line har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2004 - 07.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 217' DKK (MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 17' DKK (STEEN JENSEN. SKAGEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.514' DKK (MUNCH, SKAGEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -234' DKK (STEEN JENSEN. SKAGEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Line' netværk er Jens Kruse Munch.