Astrid Linda Birnbaum
Erhvervsaktiv: | 10. dec. 2004 - 11. feb. 2024 |
Karrieren startede hos: | HOFOR FJERNVARME P/S (Direktør) |
Største overskud: | 702.843' DKK KE VARME ApS (Nu: HOFOR FJERNVARME P/S) (2018) |
Største underskud: | -20.850' DKK KE VARME ApS (Nu: HOFOR FJERNVARME P/S) (2020) |
Største egenkapital: | 3.621.303' DKK KE VARME ApS (Nu: HOFOR FJERNVARME P/S) (2018) |
Største gæld: | 4.728.747' DKK KE VARME ApS (Nu: HOFOR FJERNVARME P/S) (2019) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos DANSK GASTEKNISK CENTER A/S (Nu: Dansk Gasteknisk Center a/s) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOFOR FJERNVARME P/S (8 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Astrid Linda Birnbaum. Den første gang Astrid var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2004 ved HOFOR FJERNVARME P/S (tidligere KE VARME ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Astrid Linda Birnbaum i 8 år 4 måneder, før stoppet den 6. maj 2013.
Nu arbejder virksomheden med varmeforsyning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 4.094' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A.
Fratrådt som repræsentantDato: 11.02.2024
Registreringsdato: 11.02.2024 -
HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A.
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
DANSK GASTEKNISK CENTER A/S (Nu: Dansk Gasteknisk Center a/s)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2013
Registreringsdato: 13.06.2013
Blå bog (fortsat)
Astrid har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Karrieren har i alt varet 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - 01.02.2024
Reel ejer
28.11.2017 - 01.02.2024
Repræsentant
25.04.2023 - 11.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.03.2008 - 13.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2008 - 06.05.2013
Bestyrelsesmedlem
14.04.2009 - 31.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2008 - 06.05.2013
Bestyrelsesmedlem
28.01.2009 - 31.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.12.2004 - 06.05.2013
Bestyrelsesmedlem
28.04.2006 - 25.08.2006
Bestyrelsesmedlem
28.01.2009 - 31.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Astrid har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 3 måneder fra 2008 til 2013 hos Dansk Gasteknisk Center a/s.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52.218' DKK (KE BYGAS A/S (Nu: HOFOR BYGAS P/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.094' DKK (KE VARME ApS (Nu: HOFOR FJERNVARME P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.048.732' DKK (KE VARME ApS (Nu: HOFOR FJERNVARME P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.895' DKK (DANSK GASTEKNISK CENTER A/S (Nu: Dansk Gasteknisk Center a/s)).