Jesper Søegaard Sahl
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VERDO TELE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 190.789' DKK Verdo Varme Herning A/S (2015) |
Største underskud: | -343.229' DKK VERDO VARME A/S (2019) |
Største egenkapital: | 1.097.282' DKK Verdo Herning A/S (2016) |
Største gæld: | 1.278.210' DKK VERDO VARME A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af VERDO VAND A/S (10 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 i VERDO TELE A/S (tidligere ENERGI RANDERS KOMMUNIKATION A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jesper Søegaard Sahl i 5 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. november 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor trådløs telekommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et overskud på 180.994' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2022.
Direktørposter (1)
-
LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (47)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S (Nu: LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
KOMPLEMENTARSELSKABET LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2021 - 01.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2019 - 29.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.06.2018 - 29.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 30.09.2019
Direktør
01.08.2017 - 30.05.2018
Direktør
01.10.2019 - 15.09.2020
Bestyrelsesmedlem
11.12.2019 - 15.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor VERDO VARME A/S landede et overskud på 34.619' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor VERDO VARME A/S landede et underskud på 343.229' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 36.926' DKK (KØBENHAVNS FJERNKØLING A/S (Nu: HOFOR FJERNKØLING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42.800' DKK (VERDO GO GREEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 230.486' DKK (KØBENHAVNS FJERNKØLING A/S (Nu: HOFOR FJERNKØLING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S (Nu: LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Lars Dürr Jakobsen.