Søren Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HX 4 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 982' DKK SPRINTER ApS (2017-18) |
Største underskud: | -1.601' DKK Ketcher Xperten Anno 2015 ApS (Nu: Ketshop Frederiksberg ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.928' DKK SPRINTER ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.462' DKK Ketcher Xperten Anno 2015 ApS (Nu: Ketshop Frederiksberg ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Ketcher Xperten Anno 2015 ApS (Nu: Ketshop Frederiksberg ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPRINTER ApS (9 år 7 måneder) |
Det startede i 2003 i HX 4 ApS (tidligere SCSK 6336 ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Søren Nielsen i 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPRINTER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SPRINTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2015
Tidslinje (14)
-
Ketcher Xperten Anno 2015 ApS (Nu: Ketshop Frederiksberg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
DIVU Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
DIVU Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2015 - 10.09.2024
Ejer
01.08.2016 - 01.08.2016
Reel ejer
01.08.2016 - 24.01.2022
Reel ejer
25.01.2022 - 30.07.2022
Reel ejer
31.07.2022 - 01.09.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2024 - 14.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.02.2015 - 05.03.2021
Direktør
03.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
11.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.02.2004 - 01.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.11.2003 - 01.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor SPRINTER ApS kunne fremvise et overskud på 982' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Ketcher Xperten Anno 2015 ApS (Nu: Ketshop Frederiksberg ApS) kunne fremvise et underskud på 1.601' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Dijana Vucelic.