Peter Rodh
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PETER RODH HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.567' DKK A/S EL-SALG (Nu: Euronics Danmark A/S) (2016) |
Største underskud: | -5.817' DKK ELSALG.DK ApS (2022) |
Største egenkapital: | 63.137' DKK A/S EL-SALG (Nu: Euronics Danmark A/S) (2017) |
Største gæld: | 146.151' DKK A/S EL-SALG (Nu: Euronics Danmark A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos EL-SALG CENTER ÅLBORG A/S (Nu: EL-SALG CENTER AALBORG A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER RODH HOLDING ApS (20 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 i PETER RODH HOLDING ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peter Rodh og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Peter nu besiddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 918' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER RODH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
EL-SALG CENTER AALBORG A/S
Via PETER RODH HOLDING ApS -
TP DETAIL ApS
Via PETER RODH HOLDING ApS -
KLINIK FOR FODTERAPI KLARUP ApS
Via PETER RODH HOLDING ApS -
Otto Mønsteds Vej 6, Aalborg ApS
Via PETER RODH HOLDING ApS -
Klarupvej 47 ApS
Via PETER RODH HOLDING ApS -
Storvorde Hvidevare Service ApS
Via PETER RODH HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
KLINIK FOR FODTERAPI KLARUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2014 -
Klarupvej 47 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2019 -
PETER RODH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2003 -
Otto Mønsteds Vej 6, Aalborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2015 -
Storvorde Hvidevare Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
TP DETAIL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2007
Bestyrelsesposter (6)
-
ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 2010
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.03.2018 -
Euronics Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.04.2015 -
EL-SALG CENTER FREDERIKSVÆRK ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.03.2018 -
ELSALG.DK ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.03.2018 -
Fagmanden ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.03.2018 -
EL-SALG CENTER AALBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.03.2018
Tidslinje (39)
-
Storvorde Hvidevare Service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
Euronics Danmark A/S (Nu: Aktieselskabet af 1.12.2015) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2022
Registreringsdato: 08.03.2022 -
EL-SALG CENTER RØNNE ApS (Nu: Lysmesteren.dk ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
09.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
09.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Peter Rodh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER RODH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.084' DKK. Igennem sit holdingselskab PETER RODH HOLDING ApS har Peter dermed også ejerandele i EL-SALG CENTER AALBORG A/S (50-66.65%), TP DETAIL ApS (50-66.65%), KLINIK FOR FODTERAPI KLARUP ApS (100%), Otto Mønsteds Vej 6, Aalborg ApS (50-66.65%), Klarupvej 47 ApS (50-66.65%) & Storvorde Hvidevare Service ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Rodh, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Peter Rodh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i A/S EL-SALG (Nu: Euronics Danmark A/S) der præsenterede et overskud på 9.567' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ELSALG.DK ApS der præsenterede et underskud på 5.817' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 10 måneder fra 2008 til 2018 hos EL-SALG CENTER AALBORG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.447' DKK (A/S EL-SALG (Nu: Euronics Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.172' DKK (ELSALG.DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.098' DKK (A/S EL-SALG (Nu: Euronics Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.919' DKK (Fagmanden ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Henrik Overgaard Hansen.