Lone Dahl Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLID HUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -39.642' DKK CYTOVAC A/S (2019) |
Største egenkapital: | 18.150' DKK CYTOVAC A/S (2014) |
Største gæld: | 2.971' DKK CYTOVAC A/S (2017) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos CYTOVAC A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af CYTOVAC A/S (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 ved SOLID HUS A/S (tidligere A/S PSE 17 NR. 1386) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lone Dahl Andersen i 1 år 7 måneder, før stoppet den 22. juni 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. september 2007.
Direktørposter (1)
-
CYTOVAC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CYTOVAC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
MJÖBÄCKS VILLAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2006
Registreringsdato: 29.03.2006 -
MJÖBÄCKS VILLAN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2006
Registreringsdato: 05.01.2006
Blå bog (fortsat)
Lone har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2006 - 29.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2003 - 22.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 7 måneder fra 2003 til 2005 hos SOLID HUS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Per Falholt.