Jonas Sand
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADD DEVELOPMENT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 48.305' DKK ADD HOLDING ApS (Nu: 1927 Estate Development ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -26.500' DKK ADD DEVELOPMENT ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 122.472' DKK ADD HOLDING ApS (Nu: 1927 Estate Development ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 130.684' DKK ADD DEVELOPMENT ApS (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos ADD HOLDING ApS (Nu: 1927 Estate Development ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SAND & SØN HOLDING ApS (15 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 ved ADD DEVELOPMENT ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Jonas Sand i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 6. april 2010.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 18.839' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SAND & SØN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
København 1 ApS
Via SAND & SØN HOLDING ApS -
ARNESVEJ 23 ApS
Via København 1 ApS -
Jysk Boligudlejning ApS
Via SAND & SØN HOLDING ApS -
E/S Schousgadekvarteret ApS
Via Jysk Boligudlejning ApS -
CoRes Invest ApS
Via SAND & SØN HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
ARNESVEJ 23 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2015 -
Jysk Boligudlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2017 -
SAND & SØN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2009 -
CoRes Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2018 -
København 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2015 -
E/S Schousgadekvarteret ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
Propco Randers 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Thea Holdings ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Thea Properties ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jonas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
30.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jonas Sand er desuden ejer af i alt 2 holdingselskaber København 1 ApS (100%) og Jysk Boligudlejning ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jonas Sand, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SAND & SØN HOLDING ApS fremviste et overskud på 5.065' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor E/S Schousgadekvarteret ApS fremviste et underskud på 1.918' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.828' DKK (Vadstrupvej 35-41 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.839' DKK (ADD DEVELOPMENT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.440' DKK (Vadstrupvej 35-41 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -564' DKK (Thea Holdings ApS).