Birgit Pia Tørving
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSKASSEN FOR KONTORPERSONALE (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Hospice Fyn (6 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2010 ved PENSIONSKASSEN FOR KONTORPERSONALE i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Birgit Pia Tørving i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 1. oktober 2014.
Virksomhedens branche var dengang indenfor pensionskasser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2014.
Tidslinje (4)
-
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2018
Registreringsdato: 27.08.2018 -
PENSIONSKASSEN FOR KONTORPERSONALE (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014 -
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014
Blå bog (fortsat)
Birgit har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - 01.06.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.09.2018 - 21.04.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.11.2017 - 03.04.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2014 - 27.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2010 til 2014 hos PENSIONSKASSEN FOR KONTORPERSONALE.
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Børge Wagner.