Michael Frisch
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.),SVERIGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -380' DKK Alternative Equity Partners A/S (2014) |
Største egenkapital: | 1.713' DKK Alternative Equity Partners A/S (2014) |
Største gæld: | 380' DKK Alternative Equity Partners A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Nordea Bank Danmarks Fond for ung (6 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2010 ved SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.),SVERIGE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Frisch i 2 år 3 måneder, før stoppet den 15. august 2012.
I dag arbejder virksomheden med banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direktørposter (1)
-
SECURE CAPITAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Alternative Equity Partners A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
SECURE SPECTRUM FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
Alternative Equity Partners A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.01.2024 - 09.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2024 - 09.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.04.2018 - 29.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Morten Therkildsen.