Anne Kathrine Kragh Karlsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMEN ÆBELØGADE 4 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af AK Advokatfirma (3 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 hos EJENDOMMEN ÆBELØGADE 4 A/S (tidligere KØBENHAVNS AUKTIONER. CHR. HEE'S EFTF. A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Kathrine Kragh Karlsen i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 29. april 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AK Advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Advokat Anne Kathrine Kragh (Nu: AK Advokatfirma) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
EJENDOMMEN ÆBELØGADE 4 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2009
Registreringsdato: 29.12.2009 -
EJENDOMMEN ÆBELØGADE 4 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2009
Registreringsdato: 04.05.2009
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2006 - 29.04.2008
Bestyrelsesmedlem
04.05.2009 - 29.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 7 måneder fra 2006 til 2008 hos EJENDOMMEN ÆBELØGADE 4 A/S.