Løkke Laijla Terkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PT Udlejning ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.848' DKK LT 23.02.2012 ApS (Nu: KIMA ACCESSORIES ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -99' DKK Fibre wads ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.302' DKK LT 23.02.2012 ApS (Nu: KIMA ACCESSORIES ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 8.158' DKK LT 23.02.2012 ApS (Nu: KIMA ACCESSORIES ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos LT 23.02.2012 ApS (Nu: KIMA ACCESSORIES ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af PT Udlejning ApS (20 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 ved PT Udlejning ApS (tidligere PT MASKINUDLEJNING ApS) i hvervet som Ejer. Løkke Laijla Terkelsen købte virksomheden PT Udlejning ApS den 16. januar 2004. Løkke har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer har Løkke nu besiddet i 20 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Her 20 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 181' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PT Udlejning ApS
Ejerandel: 100% -
KIMA ACCESSORIES ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fibre wads ApS
Via PT Udlejning ApS -
Jysk Kran Kompagni ApS
Via PT Udlejning ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
LT 23.02.2012 ApS (Nu: KIMA ACCESSORIES ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020 -
KIMA PLAST DANMARK A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 18.08.2012)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2012
Registreringsdato: 05.09.2012 -
LT 23.02.2012 ApS (Nu: KIMA ACCESSORIES ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2012
Registreringsdato: 23.02.2012
Blå bog (fortsat)
Løkke har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,9% -
Ejer
16.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
23.02.2012 - 11.12.2020
Ejer
23.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2004 - 05.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LT 23.02.2012 ApS (Nu: KIMA ACCESSORIES ApS) landede et overskud på 3.848' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor PT MASKINUDLEJNING ApS (Nu: PT Udlejning ApS) landede et underskud på 28' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Løkke' netværk er Claus Rotvig Jensen.