Gro Abrahamsson
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRO ABRAHAMSSON ApS (Direktør) |
Største overskud: | 532' DKK Asta N ApS (2021-22) |
Største underskud: | -889' DKK GRO A LIVE HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.060' DKK GRO A LIVE HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.781' DKK GRO ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GRO ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af GRO A LIVE HOLDING ApS (14 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 i GRO ABRAHAMSSON ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Gro Abrahamsson i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 18. februar 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRO A LIVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GRO ApS
Via GRO A LIVE HOLDING ApS -
Asta N ApS
Via GRO A LIVE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
GRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2010 -
GRO A LIVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2010 -
Asta N ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Asta N ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.11.2021
Registreringsdato: 08.11.2021 -
CASCH COPENHAGEN AF 2008 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2011
Registreringsdato: 29.12.2011 -
GRO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2010
Registreringsdato: 13.10.2010
Blå bog (fortsat)
Gro har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
13.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2008 - 29.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2004 - 15.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Gro Abrahamsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRO A LIVE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -175' DKK. Igennem sit holdingselskab GRO A LIVE HOLDING ApS har Gro dermed også ejerandele i GRO ApS (100%) & Asta N ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Gro Abrahamsson, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Asta N ApS fremviste et overskud på 532' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor GRO A LIVE HOLDING ApS fremviste et underskud på 889' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 368' DKK (Asta N ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 447' DKK (Asta N ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.200' DKK (GRO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gro' netværk er Gitte Lund Højmark Sindberg.