Jes Winther Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGEMAND-KNUDSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.575' DKK TORVEGAARDEN ApS (2016-17) |
Største underskud: | -2.515' DKK Letvadvej 32 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 9.671' DKK JES KNUDSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 20.233' DKK Klarup Enghuse II ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos BYGGEMAND-KNUDSEN ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af BYGGEMAND-KNUDSEN ApS (20 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2003 hos BYGGEMAND-KNUDSEN ApS som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Jes Winther Knudsen nu besiddet i 20 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.978' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JES KNUDSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BYGGEMAND-KNUDSEN ApS
Via JES KNUDSEN HOLDING ApS -
LINDHART & KNUDSEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via JES KNUDSEN HOLDING ApS -
Lygum Huse ApS
Via JES KNUDSEN HOLDING ApS -
Fanøevej 6 ApS
Via JES KNUDSEN HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Lygum Huse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2008 -
JES KNUDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2007 -
Fanøevej 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
BYGGEMAND-KNUDSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
LINDHART & KNUDSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Klarup Enghuse III ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
Engvej ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jes har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Direktør
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.10.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.05.2006 - Stadig aktiv
Direktør
25.08.2006 - 19.04.2024
Ejerandel: 50%
Jes Winther Knudsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JES KNUDSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.671' DKK. Igennem sit holdingselskab JES KNUDSEN HOLDING ApS har Jes dermed også ejerandele i BYGGEMAND-KNUDSEN ApS (100%), LINDHART & KNUDSEN ApS (50-66.65%), Lygum Huse ApS (50-66.65%) samt Fanøevej 6 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jes Winther Knudsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor TORVEGAARDEN ApS fremviste et overskud på 4.575' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BYGGEMAND-KNUDSEN ApS fremviste et underskud på 2.382' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.092' DKK (Engvej ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.978' DKK (BYGGEMAND-KNUDSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.671' DKK (JES KNUDSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (Frank N. Jensen Ejendomme ApS (Nu: Fanøevej 6 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jes' netværk er Kim Østergaard.