Cliff Gandrup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EBL HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.165' DKK EBL HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.906' DKK EBL HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 357.789' DKK EBL HOLDING A/S (2020-21) |
Største gæld: | 35.052' DKK EBL HOLDING A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos A/S PSE NR. 4117 (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EBL HOLDING A/S (20 år) |
Det startede for alvor en dag i 2003 ved EBL HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Cliff Gandrup Hansen i 20 år, før stoppet den 1. oktober 2023.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 2.906' DKK.
Bestyrelsesposter (5)
-
EBL TOTALLEVERANCE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2010 -
EBL AGRO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2023 -
A/S PSE NR. 4117
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2018 -
EBL HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.10.2023 -
BRUUN LAURSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
A/S PSE NR. 2135 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
EBL INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
EBL HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023
Blå bog (fortsat)
Cliff har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2020 - 13.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Cliff Gandrup Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved EBL HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 60.165' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved EBL HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 2.906' DKK.
Cliff har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år fra 2003 til 2023 hos EBL HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.060' DKK (A/S PSE NR. 4117).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 412' DKK (DANBOLIG BØRKOP A/S (Nu: STOKKENDAL & RÜSZ A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.366' DKK (A/S PSE NR. 4117).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (DANBOLIG BØRKOP A/S (Nu: STOKKENDAL & RÜSZ A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Cliff' netværk er Jens Berge Laursen.