Christian Magnussen
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AU2PARTS SYDJYLLAND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.227' DKK RENITT ApS (2015) |
Største underskud: | -5.868' DKK RENOVE BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE ApS (Nu: AU2PARTS SYDJYLLAND ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 8.746' DKK RENOVE BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE ApS (Nu: AU2PARTS SYDJYLLAND ApS) (2015) |
Største gæld: | 27.376' DKK RENOVE BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE ApS (Nu: AU2PARTS SYDJYLLAND ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos RENOVE BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE ApS (Nu: AU2PARTS SYDJYLLAND ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af RENITT ApS (16 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved AU2PARTS SYDJYLLAND ApS (tidligere RENOVE BREMSE- OG KOBLINGSSERVICE ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Christian Magnussen i 4 år 5 måneder, før stoppet den 31. juli 2008.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et underskud på 3.644' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JCM Holding af 26. april 2019 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RENITT ApS
Via JCM Holding af 26. april 2019 ApS
Direktørposter (2)
-
RENITT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2008 -
JCM Holding af 26. april 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
CJM ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
RENITT ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2019
Registreringsdato: 12.05.2019 -
JCM Holding af 26. april 2019 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.05.2019
Registreringsdato: 12.05.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.10.2013 - 26.02.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
02.07.2008 - 12.05.2019
Direktør
02.07.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
02.02.2004 - 31.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Magnussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JCM Holding af 26. april 2019 ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.019' DKK. Igennem holdingselskabet JCM Holding af 26. april 2019 ApS har Christian derfor også ejerandele i RENITT ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Magnussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor RENITT ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.227' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor RENITT ApS kunne offentliggøre et underskud på 171' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 71' DKK (RENITT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.205' DKK (RENITT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.019' DKK (JCM Holding af 26. april 2019 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Janne Falk Magnussen.