Thomas Hedegaard Ho
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | THOMAS HO HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.787' DKK THOMAS HO HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -559' DKK THOMAS HO HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 14.020' DKK JØRGEN HO EJENDOMME A/S (Nu: DØBA A/S) (2023) |
Største gæld: | 21.058' DKK JØRGEN HO EJENDOMME A/S (Nu: DØBA A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Erhvervsbrillen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS HO HOLDING ApS (21 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2003 hos THOMAS HO HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Hedegaard Ho og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Thomas nu bestreddet i 21 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 283' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS HO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Erhvervsbrillen ApS
Via THOMAS HO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
THOMAS HO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2003 -
Erhvervsbrillen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
JØRGEN HO EJENDOMME A/S (Nu: DØBA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
Erhvervsbrillen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.08.2020
Registreringsdato: 26.08.2020 -
JØRGEN HO EJENDOMME A/S (Nu: DØBA A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - 04.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.08.2003 - 27.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor THOMAS HO HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 2.787' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor THOMAS HO HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 559' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 838' DKK (JØRGEN HO EJENDOMME A/S (Nu: DØBA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.020' DKK (JØRGEN HO EJENDOMME A/S (Nu: DØBA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 477' DKK (Erhvervsbrillen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Helle-Marit Svendgaard.