Peter Voigt Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | R.B. UDLEJNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.155' DKK GLOBAL STOLE HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 44.239' DKK B. HOLDING AF 2007 ApS (2023) |
Største gæld: | 11.897' DKK GLOBAL STOLE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos GLOBAL STOLE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af B. HOLDING AF 2007 ApS (17 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2003 i R.B. UDLEJNING A/S (tidligere RANDERSBØREN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Voigt Bertelsen i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 17. juni 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B. HOLDING AF 2007 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GLOBAL STOLE HOLDING ApS
Via B. HOLDING AF 2007 ApS -
GLOBAL EJENDOMME ApS
Via GLOBAL STOLE HOLDING ApS -
GLOBAL STOLE A/S
Via GLOBAL STOLE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
GLOBAL STOLE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2007 -
GLOBAL EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2007 -
GLOBAL STOLE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2007 -
B. HOLDING AF 2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
GLOBAL STOLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
GLOBAL STOLE HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2007
Registreringsdato: 31.01.2007 -
GLOBAL EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2007
Registreringsdato: 31.01.2007 -
GLOBAL STOLE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2007
Registreringsdato: 31.01.2007
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
30.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.01.2007 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.05.2019 - 21.11.2019
Reel ejer
22.11.2019 - 17.12.2023
Reel ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80,84% -
Reel ejer
27.11.2017 - 20.09.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2007 - Stadig aktiv
Direktør
31.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.04.2012 - 08.05.2019
Reel ejer
09.05.2019 - 06.11.2019
Reel ejer
07.11.2019 - 21.11.2019
Reel ejer
22.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 86% -
Reel ejer
31.01.2007 - 08.05.2019
Direktør
31.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Peter Voigt Bertelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. HOLDING AF 2007 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44.239' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet GLOBAL STOLE HOLDING ApS (86%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Peter Voigt Bertelsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GLOBAL STOLE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 12.155' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.155' DKK (GLOBAL STOLE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.239' DKK (B. HOLDING AF 2007 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.367' DKK (GLOBAL EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Claus Voigt Bertelsen.