Peter Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAPE TEKNIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 353' DKK PE SERVICE ApS (Nu: Secon Adgangskontrol ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -60' DKK Byens Begravelsesforretning ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 248' DKK P. E. Låseteknik ApS (2018-19) |
Største gæld: | 4.392' DKK PE SERVICE ApS (Nu: Secon Adgangskontrol ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Byens Begravelsesforretning ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af PHE HOLDING ApS (7 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2003 hos JAPE TEKNIK ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Peter Eriksen i 6 år 5 måneder, før stoppet d. 16. juli 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EPE Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Byens-BF v/ Peter Eriksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Byens Begravelsesforretning ApS
Via EPE Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Byens Begravelsesforretning ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
TZE Holding ApS (Nu: EPE Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
PE Låse v/ Peter Eriksen (Nu: Byens-BF v/ Peter Eriksen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
12.03.2019 - Stadig aktiv
Direktør
25.08.2019 - 17.05.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
25.02.2019 - 17.05.2022
Ejer
25.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.01.2021 - 14.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
03.10.2013 - 31.07.2019
Ejerandel: 100%
Peter Eriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EPE Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Gennem holdingselskabet EPE Holding ApS har Peter derfor også andele i Byens Begravelsesforretning ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Eriksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor PE SERVICE ApS (Nu: Secon Adgangskontrol ApS) kunne fremvise et overskud på 353' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TZE Holding ApS (Nu: EPE Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 25' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Rikke Adrian.