Bjarne Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KELSENBISCA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 46.909' DKK BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S) (2016) |
Største underskud: | -179.161' DKK KELSEN HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 305.501' DKK KELSEN HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 151.307' DKK BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 266 årsværk hos BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BISCA A/S (19 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 ved KELSENBISCA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Pedersen i 11 måneder, før stoppet den 22. april 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af kager og kiks. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. april 2004.
Bestyrelsesposter (1)
-
MOLS BOLSJER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2005
Tidslinje (7)
-
BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
KELSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2007
Registreringsdato: 07.08.2007 -
MOLS BOLSJER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2005
Registreringsdato: 29.06.2005
Blå bog (fortsat)
Bjarne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2004 - 16.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2004 - 07.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2003 - 22.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S) der præsenterede et overskud på 46.909' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S) der præsenterede et underskud på 25.480' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 9 måneder fra 2004 til 2024 hos BISCA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.106' DKK (BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 291.687' DKK (BISCA NORDIC A/S (Nu: BISCA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.818' DKK (MOLS BOLSJER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Jes Brinch Nielsen.