Dorte Smedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOP CHARLIE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.015' DKK Den Socialfaglige Organisation ApS (2023) |
Største underskud: | -152' DKK DORTE SMEDEGAARD HOLDING ApS (Nu: DORTE SMEDEGAARD STØTTECENTER ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 20.919' DKK Trivselshusene Holding ApS (Nu: Den Socialfaglige Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 9.393' DKK De Socialfaglige Huse ApS (2023) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos Den Socialfaglige Organisation ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DORTE SMEDEGAARD STØTTECENTER ApS (16 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 ved MOP CHARLIE ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Dorte Smedegaard i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 25. oktober 2007.
Nu opererer virksomheden indenfor behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DOSM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Den Socialfaglige Holding ApS
Via DOSM Holding ApS -
Den Socialfaglige Organisation ApS
Via Den Socialfaglige Holding ApS -
De Socialfaglige Huse ApS
Via Den Socialfaglige Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Den Socialfaglige Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2019 -
DOSM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2019 -
De Socialfaglige Huse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Den Socialfaglige Organisation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2022
Tidslinje (15)
-
Trivselshusene ApS (Nu: Den Socialfaglige Organisation ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
DORTE SMEDEGAARD HOLDING ApS (Nu: DORTE SMEDEGAARD STØTTECENTER ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.07.2022
Registreringsdato: 21.07.2022 -
DORTE SMEDEGAARD HOLDING ApS (Nu: DORTE SMEDEGAARD STØTTECENTER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.07.2022
Registreringsdato: 21.07.2022
Blå bog (fortsat)
Dorte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
31.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
31.01.2019 - 01.05.2023
Reel ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
11.08.2005 - 21.07.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.01.2019 - 31.10.2019
Direktør
31.01.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Dorte Smedegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DOSM Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.496' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Den Socialfaglige Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Dorte Smedegaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Den Socialfaglige Organisation ApS landede et overskud på 8.015' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor DORTE SMEDEGAARD HOLDING ApS (Nu: DORTE SMEDEGAARD STØTTECENTER ApS) landede et underskud på 152' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.015' DKK (Den Socialfaglige Organisation ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.919' DKK (Trivselshusene Holding ApS (Nu: Den Socialfaglige Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 815' DKK (MOP CHARLIE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Asger Østerby Hvid.