Birger Buch Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÆRØFÆRGERNE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ÆRØFÆRGERNE A/S (8 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 ved ÆRØFÆRGERNE A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Birger Buch Kristensen i 8 år 6 måneder, før fratrædelsen den 9. november 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor sø- og kysttransport af passagerer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. juni 2012.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
ÆRØFÆRGERNE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2011
Registreringsdato: 09.11.2011 -
ÆRØFÆRGERNE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2003
Registreringsdato: 08.05.2003
Blå bog (fortsat)
Birger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2003 - 09.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Birger' netværk er Nicolaj Friderichsen.