Mette Rokkedal
Erhvervsaktiv siden: | 29. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MR-DESIGNS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.158' DKK MULTIFORM KØKKENSTUDIO HORSENS A/S (Nu: FEINHAUS A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -626' DKK MULTIFORM KØKKENSTUDIO HORSENS A/S (Nu: FEINHAUS A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.059' DKK MNR-DESIGNS ApS (Nu: MR-DESIGNS ApS) (2020) |
Største gæld: | 13.849' DKK MULTIFORM KØKKENSTUDIO HORSENS A/S (Nu: FEINHAUS A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos MULTIFORM KØKKENSTUDIO HORSENS A/S (Nu: FEINHAUS A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af MR-DESIGNS ApS (21 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 ved MR-DESIGNS ApS (tidligere MNR-DESIGNS ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mette Rokkedal og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Mette nu bestreddet i 21 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 21 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Khiron Pharma Commerce ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
MR-DESIGNS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
By Rokkedal ApS
Via MR-DESIGNS ApS
Direktørposter (2)
-
By Rokkedal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2017 -
MR-DESIGNS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.07.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Khiron Pharma Commerce ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
MULTIFORM KØKKENSTUDIO HORSENS A/S (Nu: FEINHAUS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2017
Registreringsdato: 08.06.2017 -
By Rokkedal ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2017
Registreringsdato: 06.02.2017
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.08.2003 - 08.06.2017
Ejer
15.04.2005 - 15.04.2005
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
06.02.2017 - 06.02.2017
Direktør og Reel ejer
06.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mette Rokkedal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MR-DESIGNS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 943' DKK. Gennem holdingselskabet MR-DESIGNS ApS har Mette derfor også andele i By Rokkedal ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mette Rokkedal, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MNR-DESIGNS ApS (Nu: MR-DESIGNS ApS) kunne fremvise et overskud på 635' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Khiron Pharma Commerce ApS kunne fremvise et underskud på 62' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 976' DKK (MULTIFORM KØKKENSTUDIO HORSENS A/S (Nu: FEINHAUS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (By Rokkedal ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 943' DKK (MNR-DESIGNS ApS (Nu: MR-DESIGNS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 30' DKK (MULTIFORM KØKKENSTUDIO HORSENS A/S (Nu: FEINHAUS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Lone Lindquist-Nielsen.