Johnny Krohn Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EXPERT REJSER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.825' DKK ERHVERVSFORSIKRING DANMARK AGENTUR A/S (Nu: North Forsikringsagentur A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -38.809' DKK North Risk A/S (2023) |
Største egenkapital: | 606.336' DKK P-North Risk 2021 A/S (2023) |
Største gæld: | 446.325' DKK North Risk A/S (2022) |
Flest årsværk: | 171 årsværk hos VIA TRAVEL DANMARK A/S (Nu: EGENCIA DENMARK A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af AHR INVEST ApS (18 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2003 hos EXPERT REJSER A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Johnny Krohn Rasmussen i 3 måneder, inden stoppet den 10. juni 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor rejsebureauer, turarrangerende. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AHR INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (5)
-
AHR INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2005 -
P-North Risk 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2024 -
North Risk Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2022 -
North Risk A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2022 -
Rose BidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2024
Bestyrelsesposter (12)
-
North Pensionsagentur A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022 -
FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2022 -
North Risk Realkreditrådgivning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022 -
HD Forsikring Assurance Agentur ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2022 -
North Forsikringsagentur A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022 -
North Risk Forsikringsmægler A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022 -
DANSKE FORSIKRINGSMÆGLERE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2023 -
North Risk Financial Procurement ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022 -
Langmach Ribe ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2023 -
P-North Risk 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024 -
North Risk Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024 -
North Risk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (66)
-
Ensure Syd Forsikringsmægler Aps (Nu: North Syd ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024 -
ENSURE & RØNN ApS (Nu: North & Rønn ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024 -
ENSURE INTERNATIONAL INSURANCE BROKER A/S (Nu: North Forsikringsmægler A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024
Blå bog (fortsat)
Johnny har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Krohn Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos ERHVERVSFORSIKRING DANMARK AGENTUR A/S (Nu: North Forsikringsagentur A/S) der præsenterede et overskud på 27.825' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos North Risk Forsikringsmægler A/S der præsenterede et underskud på 3.694' DKK.
Johnny har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 2022 til i dag hos North Pensionsagentur A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 22.531' DKK (North Pensionsagentur A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38.809' DKK (North Risk A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 606.336' DKK (P-North Risk 2021 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 157' DKK (Optiilo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Lars Rosenkrantz Gundorph.