Kurt Erling Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 555' DKK FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM (Nu: FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET) (2023) |
Største underskud: | -955' DKK FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM (Nu: FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET) (2019) |
Største egenkapital: | 11.498' DKK FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM (Nu: FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET) (2015) |
Største gæld: | 8.213' DKK FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM (Nu: FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET) (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM (Nu: FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET (10 år) |
Erhvervskarrieren startede i 2003 i FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET (tidligere FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kurt Erling Hansen i 10 år, før fratrædelsen d. 6. marts 2013.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor hoteller. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 555' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CadTrawl / v Kurt Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
CadTrawl / v Kurt Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM (Nu: FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2013
Registreringsdato: 06.03.2013 -
FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM (Nu: FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2003
Registreringsdato: 05.03.2003
Blå bog (fortsat)
Kurt har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2003 - 06.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Arne Mandrup Holdensen.