Mette Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 1978 (46 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYKKE OG BUNDGAARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 111.803' DKK SØLYST STRANDPARK A/S (Nu: SØLYST STRANDPARK ApS) (2021) |
Største underskud: | -34.062' DKK SØLYST STRANDPARK A/S (Nu: SØLYST STRANDPARK ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 164.284' DKK SØNDERGADE HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 182.334' DKK SØLYST STRANDPARK A/S (Nu: SØLYST STRANDPARK ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SØNDERGADE HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ØRESUND STRANDGRUNDE ApS (33 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved LYKKE OG BUNDGAARD A/S (tidligere PSE NR. 802 A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mette Hansen i 16 år 5 måneder, før fratrædelsen den 27. oktober 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. februar 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ØRESUND STRANDGRUNDE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ØRESUND STRANDGRUNDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
SØNDERGADE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
SØLYST STRANDPARK A/S (Nu: SØLYST STRANDPARK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
KLIQ A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2022
Registreringsdato: 05.07.2022 -
Allerød Bjergby A/S (Nu: Hospitality Development A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.12.1990 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2018 - 23.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2017 - 05.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2017 - 04.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved SØLYST STRANDPARK A/S (Nu: SØLYST STRANDPARK ApS) der præsenterede et overskud på 111.803' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SØLYST STRANDPARK A/S (Nu: SØLYST STRANDPARK ApS) der præsenterede et underskud på 30.109' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 5 måneder fra 1978 til 1994 hos LYKKE OG BUNDGAARD A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.036' DKK (Allerød Bjergby A/S (Nu: Hospitality Development A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.062' DKK (SØLYST STRANDPARK A/S (Nu: SØLYST STRANDPARK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 125.857' DKK (SØNDERGADE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.213' DKK (N.S. TOTALENTERPRISE , VILDBJERG ApS (Nu: ØRESUND STRANDGRUNDE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Borris Tangaa Nielsen.