Stine Madegaard Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | STINE C. HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 51.178' DKK SELANDIA INVESTMENT ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.330' DKK EJENDOMSSELSKABET DEN HVIDE BY ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 148.607' DKK SELANDIA INVESTMENT ApS (2022-23) |
Største gæld: | 167.078' DKK SELANDIA INVESTMENT ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SELANDIA INVESTMENT ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af STINE C. HOLDING ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2012 i STINE C. HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Stine Madegaard Christensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Stine nu besiddet i 12 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et overskud på 1.892' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STINE C. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
LS Holding 2015 ApS
Via STINE C. HOLDING ApS -
KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE ApS
Via LS Holding 2015 ApS -
K/S KØGE
Via KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE ApS -
SELANDIA INVESTMENT ApS
Via LS Holding 2015 ApS -
Selandia Energy ApS
Via LS Holding 2015 ApS
Direktørposter (2)
-
LS Holding 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2017 -
STINE C. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
SELANDIA INVESTMENT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2019
Registreringsdato: 18.08.2019 -
LS Holding 2015 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2017
Registreringsdato: 16.03.2017 -
SELANDIA INVESTMENT ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2014
Registreringsdato: 21.10.2014
Blå bog (fortsat)
Stine har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.06.2012 - Stadig aktiv
Direktør
16.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
10.10.2022 - 16.12.2022
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
27.06.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.10.2014 - 18.08.2019
Ejerandel: 40%
Stine Madegaard Christensen er desuden indehaver af holdingselskabet LS Holding 2015 ApS (30% ejerskab). Gennem holdingselskabet LS Holding 2015 ApS ejes der også andele i KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE ApS (33.34-49.99%), K/S KØGE (33.34-49.99%), SELANDIA INVESTMENT ApS (66.66-89.99%) & Selandia Energy ApS (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Stine Madegaard Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LS Holding 2015 ApS landede et overskud på 41.214' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Lasse Madegaard Christensen.