Klaus Walmod
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | PBS INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.674.900' DKK PBS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: TELLER A/S) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.466.700' DKK PBS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: TELLER A/S) (2015) |
Største gæld: | 5.638.500' DKK PBS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: TELLER A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos PBS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: TELLER A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PBS INTERNATIONAL A/S (2 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2003 i PBS INTERNATIONAL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Walmod i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. august 2006.
Repræsentant (1)
-
Natteravnene i Roskilde
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.06.2023
Tidslinje (5)
-
Natteravnene i Roskilde
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
PBS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: TELLER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2006
Registreringsdato: 01.02.2006 -
PBS INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2006
Registreringsdato: 01.02.2006
Blå bog (fortsat)
Klaus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2003 - 01.02.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2003 - 01.02.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2003 til 2006 hos PBS INTERNATIONAL A/S.