Henrik Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Økonomisk Instituts rejsefond for studerende (6 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 hos SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Jensen i 7 måneder, inden stoppet den 1. januar 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor livsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. november 2012.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004 -
SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2003
Registreringsdato: 30.05.2003
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.10.2017 - 31.03.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2003 - 01.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Heino Bohn Nielsen.